教育背景:
1971年,获文科法律预科学士学位。 1971年2月~1972年1月,亚利桑那州的威廉姆空军基地,飞行学员。1975年在亚拉巴马州麦斯韦尔空军基地军官学校进修。1981年8月~1982年9月,亚拉巴马州麦克斯韦空军基地空军指挥及参谋学院,学员。1982年在亚拉巴马州麦斯韦尔空军基地空军指挥参谋学院进修。1982年获特洛伊州立大学国际关系政治硕士学位。1989年8月~1990年7月,华盛顿福特·莱斯勒和麦克奈尔国防战争大学,学员。1993年参加哈佛、剑桥联办有关国家安全的主要军官培训项目。
曾任职:
1.1972年5月~1973年2月,越南,空军冲锋队控制员,囊空降防空部队。
2.1973年5月~1976年5月,亚拉巴马州科瑞格空军基地训练指挥部,飞行教官和机翼检察员。
3.1976年12月~1978年8月,加州诺顿空军基地作战系统动力支部,项目执行官。
4.1978年8月~1981年8月,德国西部彼得戈空军基地第22战术空战中队,F-15A指挥官,飞行教官。
5.1982年9月~1985年8月。弗吉尼亚州朗格里空军基地,第71战术空军中队,飞行指挥官、作战助理及作战指挥官。